Pepe Wyss
residente a Lohn-Ammannsegg, da Solothurn Mandati attuali: Walder Zäune AG, Wyss Zäune AG e di più Persone correlate: Andreas Michael Wyss, Philipp Andreas Wyss, Felix Schmid e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pepe Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pepe Wyss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pepe Wyss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pepe Wyss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pepe Wyss
Persone con il nome Pepe Wyss lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Pepe Wyss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pepe Wyss
Numero di pubblicazione: HR02-1005228535, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wyss Zäune AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-106.919.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Andreas, von Solothurn, in Solothurn, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Jean-Pierre, von Bettlach, in Châtillon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].
Numero di pubblicazione: HR02-1005227271, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
P2 Wyss AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-185.124.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899563).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Wyss A. Holding AG", in Lohn-Ammannsegg (CHE-103.592.997), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 15'279'296.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'794.44 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2907763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Walder Zäune AG, in Dielsdorf, CHE-103.543.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1872787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidus Treuhand AG (CHE-106.388.482), in Lyss, Revisionsstelle [bisher: Sidus Treuhand AG (CH-073.3.002.322-1)];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.