Hanspeter Wolf
residente a Zürich, da Berg (SG) Mandati attuali: DIAMOS Suisse AG in Liquidation, Appway AG Persone correlate: Philippe Michel Jean-Charles Bongrand, Faqihuddin Bin Mustaffa Muhammad Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Wolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Wolf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Wolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Wolf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Wolf
Persone con il nome Hanspeter Wolf lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Hanspeter Wolf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Wolf
Numero di pubblicazione: HR02-1004776502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, CHE-105.836.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, S.0, Publ. 6864728).
Statutenänderung:
21.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen sowie der Handel von zugehörigen Apparaten und Fabrikaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüssing, Mathias, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagedorn, Peter, von Volketswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Gérald, von Seon, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Reto, von Altishofen, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG].
Numero di pubblicazione: 975592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.1995, S. 931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Lorenz, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Miriam, von Uster, in Uster, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 743790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IOGRAM AG, in Zürich, Entwicklung und Wartung von und Handel mit Computerhardware und Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2002, S. 17, Publ. 710244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hanspeter, von Berg SG, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.