Guillermo Walter Wolf
residente a Füllinsdorf, da Germania Mandati attuali: Pensionskasse Dufry, DUFRY Samnaun AG, Basel Persone correlate: Maurizio Bortoluzzi, Sandro Del Carlo, Bruno Stäuble e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillermo Walter Wolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillermo Walter Wolf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillermo Walter Wolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillermo Walter Wolf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guillermo Walter Wolf
Persone con il nome Guillermo Walter Wolf lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una casse pensioni
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Guillermo Walter Wolf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guillermo Walter Wolf
Numero di pubblicazione: HR02-1005808365, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
DUFRY Basel-Mulhouse AG, in Basel, CHE-110.129.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarza Garcia, Maria Isabel, spanische Staatsangehörige, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, David Manuel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2625281, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse Weitnauer, in Basel, CHE-109.736.912, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306007).
Name neu:
Pensionskasse Weitnauer in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 20.11.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Josef, von Düdingen und Tafers, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitgebervertreter];
Neff, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitnehmervertreter];
Schnetz, Martin, von Urdorf und Winterthur, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitnehmervertreter ];
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitgebervertreter].
Numero di pubblicazione: 2321635, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorge The Nuance Group AG, in Opfikon, CHE-109.932.548, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeppli, Jürg, von Maur, in Neftenbach, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Patrik, von Goldingen, in Seuzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Sandra, von Tamins, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pongelli, Doris, von Eischoll, in Hägglingen, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.