Markus Johannes Willi
residente a Baar, da Domat/Ems Mandati attuali: Rockathome AG in Liquidation, Sound Capital AG e di più Persone correlate: Marco Di Maso, Cüneyt Karadag, Miroslav Bojic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Johannes Willi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Johannes Willi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Johannes Willi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Johannes Willi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Johannes Willi
Persone con il nome Markus Johannes Willi lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Markus Johannes Willi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Johannes Willi
Numero di pubblicazione: HR02-1005991468, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SOLID ADVISE AG, bisher in Vaz/Obervaz, CHE-322.016.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564283).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Domizil neu:
Brülisauerstrasse 4a, 9050 Appenzell Steinegg.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Markus Johannes, von Domat/Ems, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005895494, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rockathome AG, in Baar, CHE-243.149.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361434).
Firma neu:
Rockathome AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch, Daniel, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Markus, von Domat/Ems, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005807928, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bodewise AG, in Zürich, CHE-450.992.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Markus Johannes, von Domat/Ems, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Ariane, von Zürich, Ariane, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.