Fabian Wildhaber
residente a Gisikon, da Flums e Hedingen Mandati attuali: HEVO Immobilien AG, BDO AG Persone correlate: Ursula Spillmann, Andreas Baumann, Stephanie Claire Kok e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Wildhaber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Wildhaber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Wildhaber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Wildhaber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Wildhaber
Persone con il nome Fabian Wildhaber lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Privato con il nome Fabian Wildhaber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Wildhaber
Numero di pubblicazione: HR02-1006037546, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spillmann, Ursula, von Hedingen, in Aesch (ZH), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005869282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Business Activation GmbH, in Knonau, CHE-435.972.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868904).
Firma neu:
Business Activation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Dominic Joseph, von Mandach, in Wisen (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wildhaber, Fabian Michael, von Unterägeri, in Knonau, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005225517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495082).
Weitere Adressen:
c/o Leonhard Grimmer, Arnistrasse 17, 8908 Hedingen [bisher: c/o Reinhard Wildhaber, Eichmatt 2, 8908 Hedingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Reinhard, von Flums, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.