Jeannine Widmer
residente a Thun, da Zurzach Mandati attuali: FP Finances Publiques AG, Abplanalp-Ramsauer AG Persone correlate: Jacqueline Rupf, Martin Frey, Anita Berger-Pfeuti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeannine Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeannine Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeannine Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeannine Widmer"
|
|
Jeannine Widmer
residente a Steinhausen, da Gränichen Mandati attuali: Nepal-Stiftung Therese Huser Persone correlate: Marielle Tétaz, Antonia Christen Berchtold Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeannine Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeannine Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeannine Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeannine Widmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jeannine Widmer
Persone con il nome Jeannine Widmer lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Fornitura di altri servizi all’azienda
Altri servizi sociali
Servizi fiduciari
Fornitura di altri servizi all’azienda
Altri servizi sociali
Privato con il nome Jeannine Widmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jeannine Widmer
Numero di pubblicazione: HR02-1005978745, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nepal-Stiftung Therese Huser, in Zug, CHE-378.744.677, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Jeannine, von Gränichen, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004966673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FP Finances Publiques AG, in Bowil, CHE-109.865.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle;
Berdat, Francis, von Moosseedorf und Courroux, in Diemerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büschi, Beat, von Kriechenwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Erich, von Schleitheim, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Münsingen, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Jeannine, von Bad Zurzach, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ Treuhand AG (CHE-352.365.611), in Köniz, Revisionsstelle;
Rupf, Jacqueline, von Escholzmatt-Marbach, in Gasel (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2578119, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Abplanalp-Ramsauer AG, in Bowil, CHE-105.588.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1159743). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Jeannine, von Bad Zurzach, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ TREUHAND Pascal Chevalier ( CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle;
Fankhauser, Johann, genannt Hannes, von Trub, in Heimiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habegger, Sandro Dominic, von Trub, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.