Erich Walther
residente a Bolligen, da Krauchthal Mandati attuali: Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation Persone correlate: Otto Krebs, Markus Schneider, Eduard Muhr e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Walther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Walther"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Walther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Walther"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Walther
Persone con il nome Erich Walther lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Depositi e logistica
Privato con il nome Erich Walther
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Walther
Numero di pubblicazione: HR02-1005539903, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740143).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Bolligen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krebs, Otto, von Gerzensee, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramseier, Ernst, von Grosshöchstetten, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2740143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, Publ. 5817274).
Domizil neu:
c/o Markus Schneider, Geristein, 3065 Bolligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär [bisher: von Wahlern, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Numero di pubblicazione: 5210164, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
inatec swiss GmbH, in Herzogenbuchsee, CH-053.4.016.943-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 3, Publ. 2401020).
Statutenänderung:
08.06.2009.
Domizil neu:
Birkenweg 1, 3363 Oberönz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Sondermaschinen der Automationstechnik in der gesamten Schweiz, Erstellung und Steuerung derselben sowie die Massen- bzw. Serienproduktionen von Halbfabrikaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.- nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt, von Ehrendingen, in Murgenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Oberönz, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Walther, Erich, von Wohlen bei Bern, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].