Tobias von Wartburg
residente a Luzern, da Basel Mandati attuali: Stiftung Galerie Kriens Persone correlate: Judith Luthiger, Silvia Hentschel, Helen Eggenschwiler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias von Wartburg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias von Wartburg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tobias von Wartburg
Persone con il nome Tobias von Wartburg lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Tobias von Wartburg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tobias von Wartburg
Numero di pubblicazione: HR02-1005617014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Galerie Kriens, in Kriens, CHE-110.365.722, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmer, Stephan, von Erlinsbach (SO), in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt, Urs, von Hitzkirch, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Helen, von Laupersdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004523505, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Apollo Sitzung + Bildung GmbH, in Luzern, CHE-185.017.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935735).
Firma neu:
Apollo Sitzung + Bildung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1975539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Apollo Sitzung + Bildung GmbH, in Luzern, CHE-185.017.943, Habsburgerstrasse 9, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2015.
Zweck:
Führung einer Website zur Vermittlung von Sitzungszimmern;
Anbietung und Vermittlung und Durchführung von Sprachkursen und Kursen aller Art sowie Anbietung, Vermittlung und Durchführung von Nachhilfeunterricht;
Beteiligungen;
Erwerb, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Übertragung von Patenten, Marken und anderen gewerblichen Schutzrechten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.