Werner von Siebenthal
residente a Saanenmöser, da Saanen Mandati attuali: Architekturbüro Werner von Siebenthal Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner von Siebenthal", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner von Siebenthal"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner von Siebenthal", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner von Siebenthal"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner von Siebenthal
Persone con il nome Werner von Siebenthal lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Werner von Siebenthal
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner von Siebenthal
Numero di pubblicazione: 2060578, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugenossenschaft Dorfplatz Saanenmöser, in Saanen, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 266).
Domizil neu:
Chalet Birke, 3777 Saanenmöser.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziörjen, Elisabeth, von Zweisimmen, in Neerach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1239108, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kunsteishalle Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 10.09.1986, S. 3502).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Schwenter, Post, 3778 Schönried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Herbert, von Rohrbach, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neracher, Katharina, von Würenlos, in Lauenen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberg, Paul, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Karl, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Martin, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sumi, Emil, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Karnusian, Stefan, von Unterseen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwenter, Hans-Peter, von Saanen, in Schönried (Saanen), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Beat, von Uetikon am See, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müllener, Armin, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugenossenschaft Dorfplatz Saanenmöser, in Saanen, c/o Werner von Siebenthal, Bergmattenstrasse, 3777 Saanenmöser, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.1998, 29.12.1998.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die kostengünstige und nicht gewinnorientierte Erstellung von 2 Wohnhäusern sowie 1 Wohn- und Geschäftshaus mit unterirdischer Einstellhalle auf Saanen-Gbbl. Nr.6089 und den Verkauf an Genossenschafter und ev. an weiteres Publikum sowie die Erstellung und den Betrieb einer kombinierten Tennisanlage und einer Eisenbahn auf Saanen-Gbb. Nr.6090.
Anteilscheine:
nom.CHF500.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit und jede Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Pflichten:
Erwerb von mind. 1 Anteilschein zu nom. CHF500.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehren-Kübli, Yvonne, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Rubli, Hanspeter, von Basel, in Bern, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident.