Alex Ulrich
residente a Ecublens, da Lausanne Mandati attuali: Double A renouveau Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Ulrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Ulrich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alex Ulrich
Persone con il nome Alex Ulrich lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Costruzione di edifici
Privato con il nome Alex Ulrich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alex Ulrich
Numero di pubblicazione: HR01-1005988710, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pony-Club Merlin GmbH (Pony-Club Merlin Sàrl) (Pony-Club Merlin Sagl) (Pony-Club Merlin LLC), in Uetendorf, CHE-219.034.723, Wenigschmitte 406, 3661 Uetendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2024.
Zweck:
Durchführung von Reitunterricht und Reitcamps und das Führen einer Reittierpension. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.03.2024 und Inventar per 05.03.2024: 12 Reitschulponys und 1 -pferd, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ulrich Ritschard, Alexandra Beatrice, von Oberhofen am Thunersee, in Uetendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ritschard, Mario, von Oberhofen am Thunersee, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3855909, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Media Care Solutions GmbH (MECASO), in Zürich, CHE-478.265.928, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738411).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Alexander Frankowitsch, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dr. med. Saks, Manno, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3738411, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Media Care Solutions GmbH (MECASO), in Zürich, CHE-478.265.928, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skarupinski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Alexander Frankowitsch, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rapp-Guirey, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Swigulski, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].