Maria Thereza Tribelhorn-Jorge
residente a Liestal, da Schwellbrunn Mandati attuali: Formbau AG Persone correlate: Danilo Tribelhorn, Johannes Tribelhorn Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maria Thereza Tribelhorn-Jorge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maria Thereza Tribelhorn-Jorge"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maria Thereza Tribelhorn-Jorge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maria Thereza Tribelhorn-Jorge"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maria Thereza Tribelhorn-Jorge
Persone con il nome Maria Thereza Tribelhorn-Jorge lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Maria Thereza Tribelhorn-Jorge
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maria Thereza Tribelhorn-Jorge
Numero di pubblicazione: HR02-1006112828, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intract AG, in Zug, CHE-103.435.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691166).
Firma neu:
Intract AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Intract SA en liquidation) (Intract Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Walter, von Winkel und Bachenbülach, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tribelhorn-Jorge, Maria Thereza, von Schwellbrunn, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tribelhorn, Johannes, von Schwellbrunn, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6912010, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Formbau AG, in Liestal, CH-280.3.917.259-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 8, Publ. 5708612).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tribelhorn, Johannes, von Schwellbrunn, in Liestal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Tribelhorn-Yorge, Hans];
Tribelhorn-Jorge, Maria Thereza, von Schwellbrunn, in Liestal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Tribelhorn-Yorge, Maria Thereza, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tribelhorn, Danilo, von Schwellbrunn, in Liestal, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intract AG (Intract SA) (Intract Ltd), Sitz Zug.
Domizil:
Schanz 4, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.1996.
Zweck:
Handel mit und Entwicklung von Waren und Produkten aller Art, insbesondere im Baubereich, Ausübung von Management- und Beratungsfunktionen im Bausektor sowie Versicherung von Bauwerkmängeln;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Know-how, Handelsmarken, Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung:
CHF100000, 100 Inhaberaktien zu CHF1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Pesonen:
Tribelhorn, Johannes, Heimat Schwellbrunn, in Liestal, VR-Präsident mit Einzelunterschrift;
Tribelhorn-Jorge, Maria Thereza, Heimat Schwellbrunn, in Liestal, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Walter, Heimat Winkel, Bachenbülach, in Liestal, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acton Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.