Angelina Thoma-Meier
residente a Allschwil, da Schwaderloch Mandati attuali: Kaffee Casablanca AG Persone correlate: Sven Richard Thoma, Hans Thoma Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angelina Thoma-Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angelina Thoma-Meier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angelina Thoma-Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angelina Thoma-Meier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Angelina Thoma-Meier
Persone con il nome Angelina Thoma-Meier lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Angelina Thoma-Meier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Angelina Thoma-Meier
Numero di pubblicazione: 2974027, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kaffee Casablanca AG, in Allschwil, CHE-115.200.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6828890).
Domizil neu:
Binningerstrasse 1, 4123 Allschwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Hans, von Schwaderloch, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Thoma, Sven Richard, von Schwaderloch, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma-Meier, Angelina, von Schwaderloch, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5346486, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kaffee Casablanca AG, in Allschwil, CH-280.3.013.218-0, Binningerstrasse 1, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kaffee. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräusesrn und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Kaffee Casablanca, Hans Thoma', in Allschwil (CH-280.2.003.380-3), gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 10.11.2009 und Bilanz per 31.08.2009 mit Aktiven von CHF 146'707.80 und Passiven von CHF 41'829.75 zum Preis von CHF 104'878.05, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'878.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thoma, Hans, von Schwaderloch, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thoma-Meier, Angelina, von Schwaderloch, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kaffee Casablanca Hans und Angelina Thoma, in A l l s c h w i l , Handel mit Kaffee, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 12.04.2000, S. 2464).
Firma neu:
Kaffee Casablanca, Hans Thoma.
Rechtsform neu:
Einzelfirma. Die Kollektivgesellschaft hat sich aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Hans Thoma führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelfirma fort. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 1.9.1997].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Hans, von Schwaderloch, in Allschwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Thoma-Meier, Angelina, von Schwaderloch, in Allschwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin].