Christoph Surber
residente a Magden, da Zürich Mandati attuali: SUN Bürglen AG Persone correlate: Peter Franz Muri, Marcel René Rutishauser, Hans Kaspar Böhi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Surber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Surber"
|
|
Christoph Surber
residente a Holziken, da Oberweningen Mandati attuali: MonTraVer Surber Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Surber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Surber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Surber
Persone con il nome Christoph Surber lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Christoph Surber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Surber
Numero di pubblicazione: HR02-1005936683, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MUGGLI ERHART Rechtsanwälte AG, in Birsfelden, CHE-252.426.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, Christoph, von Zürich, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005801522, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SUN Bürglen AG, in Bürglen (TG), CHE-101.409.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323257).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von eigenem Vermögen, von Beteiligungen und von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Hans Kaspar, von Schönholzerswilen, in Bürglen TG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutishauser, Marcel, von Bottighofen, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Surber, Christoph, von Zürich, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005040826, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LexPortal GmbH, in Basel, CHE-384.846.429, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, Christoph, von Zürich, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grether, Christoph, von Oberuzwil, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giavarini, Marco, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Marius, von Bettlach, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].