Martin Sulser
residente a Weite, da Wartau Mandati attuali: Baugenossenschaft Buchs in Liquidation, Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG, Grabs, Zweigniederlassung Gamprin-Bendern. Gamprin-Bendern e di più Persone correlate: Armin Eugster, Mario Vanoli, Andri Gadient e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Sulser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Sulser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Sulser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Sulser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Sulser
Persone con il nome Martin Sulser lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Martin Sulser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Sulser
Numero di pubblicazione: HR02-1006083140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baugenossenschaft Buchs, in Buchs (SG), CHE-101.360.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, S.0, Publ. 2332477).
Firma neu:
Baugenossenschaft Buchs in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sulser, Martin, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vanoli, Mario, von Grono, in Oberengstringen, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leggia, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung Heimatort Herr Vanoli aufgrund Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: HR02-1005739589, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OekoSolve AG, in Mels, CHE-454.803.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulser, Martin, von Wartau, in Weite (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Daniel, von Schänis, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005737910, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ecogold ag, in Grabs, CHE-376.314.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005111093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulser, Martin, von Wartau, in Weite (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Daniel, von Schänis, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].