Yannic Sturzenegger
residente a Hittnau, da Hittnau Mandati attuali: Kielholz + Stäheli AG Persone correlate: Marcel Kielholz, Rolf Josef Stäheli, Erika Kielholz-Kamer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yannic Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yannic Sturzenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yannic Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yannic Sturzenegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yannic Sturzenegger
Persone con il nome Yannic Sturzenegger lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Yannic Sturzenegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yannic Sturzenegger
Numero di pubblicazione: HR02-1005817764, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kielholz + Stäheli AG, in Eschlikon, CHE-107.090.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Remo, von Zuzwil (SG), in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Michael, von Ehrendingen, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Rolf Franz, von Grengiols, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Yannic, von Hittnau, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1327607, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CHE-112.332.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 21, Publ. 4788484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 155 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4788484, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CH-290.4.015.095-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 12, Publ. 2819068).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Statutarische Nebenleistungspflichten neu:
Nebenleistungspflichten laut Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter können formlos erfolgen. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.