Camille Margareta Stockmann
residente a Sarnen, da Sarnen Mandati attuali: Büro für Bauökonomie AG, E. Schubiger & Cie AG Persone correlate: Roman Steinemann, Roman Jeker, Sara Susanne Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Camille Margareta Stockmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Camille Margareta Stockmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Camille Margareta Stockmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Camille Margareta Stockmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Camille Margareta Stockmann
Persone con il nome Camille Margareta Stockmann lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Camille Margareta Stockmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Camille Margareta Stockmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005891903, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Büro für Bauökonomie AG, in Luzern, CHE-107.249.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005443011).
Statutenänderung:
16.11.2023.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Am Mattenhof 14, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kostenplanung im Hochbau, Kostenschätzungen, Kostenvoranschlägen, Ausschreibungen, Werkverträgen, Baubuchhaltung, Kostenüberwachung, Wirtschaftlichkeits- und Renditeberechnungen, Gutachten, Baubegleitungen, Beratungen, Vorprüfungen und Administration im Architektur-Wettbewerb, Bauherrenberatung, Bauleitung, digitale Planung sowie weitere Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen im Bereich Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten zur Verfügung stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stockmann, Camille Margareta, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeker, Roman, von Mümliswil-Ramiswil, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sara Susanne, von Walenstadt, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinemann, Roman Ernst, von Thayngen, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005443011, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Büro für Bauökonomie AG, in Luzern, CHE-107.249.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Angela, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockmann, Camille Margareta, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3157683, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E. Schubiger & Cie. AG, in Uznach, CHE-101.928.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pozzi, Prof. Dr. Angelo, von Genestrerio TI, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockmann, Marquard, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pozzi, Martina Verena, von Mendrisio, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger-Lüscher, Urs, von Uznach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Stockmann, Camille Margareta, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Georg, von St. Gallen und Uznach, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].