Edgar Otto Stierli
residente a Uster, da Fischbach-Göslikon Mandati attuali: stolperfallen.ch GmbH in Liquidation, Stierli Treuhand e di più Persone correlate: Thomas Kitzmüller, Guido Stierli, Christina Maria Hirschi-Stierli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edgar Otto Stierli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edgar Otto Stierli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edgar Otto Stierli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edgar Otto Stierli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edgar Otto Stierli
Persone con il nome Edgar Otto Stierli lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Privato con il nome Edgar Otto Stierli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edgar Otto Stierli
Numero di pubblicazione: HR02-1005587665, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Stierli AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.622.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2797781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Guido, von Fischbach-Göslikon, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fischbach-Göslikon];
Stierli, Edgar, von Fischbach-Göslikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fischbach-Göslikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004783643, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
stolperfallen.ch GmbH, in Uster, CHE-228.046.352, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677425).
Firma neu:
stolperfallen.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Edgar Otto, von Fischbach-Göslikon, in Uster, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2797781, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Stierli AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.622.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Roland, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Guido, von Fischbach-Göslikon, in Fischbach-Göslikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stierli, Edgar, von Fischbach-Göslikon, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirschi-Stierli, Christina Maria, von Trub, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].