Erika Steiger
residente a Zürich, da Uetikon am See Mandati attuali: Atelier RS Gebr. Steiger AG, Steiger Handelsagentur Persone correlate: Ivo Steiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Steiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Steiger"
|
|
Erika Steiger
residente a Staad, da Büron Mandati attuali: escon GmbH Persone correlate: Erich Steiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Steiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Steiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erika Steiger
Persone con il nome Erika Steiger lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Commercio di beni di consumo
Fornitura di servizi informatici
Servizi pubblicità
Commercio di beni di consumo
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Erika Steiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erika Steiger
Numero di pubblicazione: HR02-1004675775, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TURAS AG, in Thal, CHE-113.438.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, S.0, Publ. 4077213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Erika, von Büron, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trecono Treuhand & Revisionen AG (CHE-115.339.910), in Goldach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Biebertal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Figge, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Koblenz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreuzer, Andreas, von Obergoms, in Hermetschwil-Staffeln (Bremgarten (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schambach, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Erich, von Büron, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hühner, Markus Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kreuzer, Andreas, von Obergoms, in Hermetschwil-Staffeln (Bremgarten (AG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle;
Maurer, Patrick, von Schmiedrued, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zogg, Roman, von Grabs, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4077213, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IT Systeme EVU GmbH, in Thal, CHE-113.438.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 13, Publ. 5426398).
Statuten neu:
12.02.2018.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.02.2018 und Bilanz per 01.01.2018 mit Aktiven von CHF 492'379.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 115'975.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
TURAS AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von sowie den Handel mit IT-Systemlösungen aller Art, namentlich Datenerfassungssystemen für Energieversorgungsunternehmen sowie die Beratung im IT-Bereich, insbesondere im Energiedatenmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steiger, Erich, von Büron, in Staad SG (Thal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Steiger, Erika, von Büron, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hühner, Markus Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trecono Treuhand & Revisionen AG (CHE-115.339.910), in Goldach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3478563, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Atelier RS Gebr. Steiger AG, in Zürich, CHE-100.670.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rolf, von Uetikon am See, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Erika, von Uetikon am See, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Steiger, Ivo, von Uetikon am See, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.