Anita Steiger
residente a Monthey, da Trub Mandati attuali: Steiger Anita Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Steiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Steiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Steiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anita Steiger
Persone con il nome Anita Steiger lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privato con il nome Anita Steiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anita Steiger
Numero di pubblicazione: HR02-1004720569, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gima Basel Immobilien AG, in Basel, CHE-102.611.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, S.0, Publ. 2334053).
Firma neu:
Gima Basel Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Anita, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2334053, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gima Gipser- und Malergesellschaft Basel AG, in Basel, CHE-102.611.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1736459).
Statutenänderung:
29.07.2015, 13.08.2015.
Firma neu:
Gima Basel Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Betrieb, die Verwaltung, Vermietung und Erstellung von Liegenschaften. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 225'486.88 und Passiven von CHF 165'486.88 der Abteilung Gipser der Genossenschaft 'Allgemeine Gipser- und Maler-Genossenschaft (A.G.M.G.) in Basel in Liq.', in Basel. Aktivenüberschuss von CHF 60'000.-- gegen 120 Namenaktien zu CHF 500.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig in schriftlicher Form mittels Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre, und zwar an die dort vermerkte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Billich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fundata Treuhand AG (CHE-103.627.041), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Yvette, von Hemmiken, in Rothenfluh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Steiger, Anita, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1736459, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gima Gipser- und Malergesellschaft Basel AG, in Basel, CHE-102.611.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Franz, von Schlierbach, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Anita, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fundata Treuhand AG (CHE-103.627.041), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Fundata Treuhand AG].