Oswald H. Staubli
residente a Stetten AG, da Künten Mandati attuali: I&W Innovation and Water GmbH, IHC International Hospitality Consulting GmbH e di più Persone correlate: Thomas Josef Grisiger, Christa Schneider Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oswald H. Staubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oswald H. Staubli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oswald H. Staubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oswald H. Staubli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oswald H. Staubli
Persone con il nome Oswald H. Staubli lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Oswald H. Staubli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oswald H. Staubli
Numero di pubblicazione: HR02-1005776456, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pynogin AG, in Baar, CHE-110.030.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Oswald, von Künten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004988274, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TB-Safety AG, in Frick, CHE-115.789.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2667121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Oswald, von Künten, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty Imholz, Chantal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Niklaus, von Rebstein, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütler, Yvonne, von Beinwil (Freiamt), in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958823, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pynogin AG, in Baar, CHE-110.030.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866490).
Statutenänderung:
06.08.2020.
Zweck neu:
Entwicklung und internationaler Vertrieb von natürlichen Produkten und Kosmetika und damit verbundene Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Schönheit, Hautpflege, Sporternährung, funktionelle Lebensmittel und Getränke;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
375'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Adriana, von Waltenschwil, in Oberägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bandelier, Hector Antoine, von Lausanne, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Oswald, von Künten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].