Fabio Sponchia
residente a Zug, da Frauenfeld Mandati attuali: OCTRAN Management GmbH in Liquidation Persone correlate: Olga Sponchia-Novichkova Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Sponchia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Sponchia"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Sponchia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Sponchia"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabio Sponchia
Persone con il nome Fabio Sponchia lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Fabio Sponchia
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabio Sponchia
Numero di pubblicazione: HR02-1004716823, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Guepard - Bogensport GmbH, in Strengelbach, CHE-406.661.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sponchia, Fabio, von Frauenfeld, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Thomas, von Seeberg, in Niedergösgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
van Duren, Arie, von Oftringen, in Strengelbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004666254, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IAS Gewächshaus AG, bisher in Bürglen (UR), CHE-180.958.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555003).
Statutenänderung:
06.06.2019.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sponchia, Fabio, von Frauenfeld, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skobic, Aleksandar, von Zug, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004633280, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Laser-Tag Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-198.292.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440503).
Firma neu:
Laser-Tag Schweiz AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sponchia, Fabio, von Frauenfeld, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].