Jakob Sommer
residente a Elsau, da Elsau Mandati attuali: Jakob Sommer, Elektroanlagen Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Sommer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Sommer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Sommer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Sommer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Sommer
Persone con il nome Jakob Sommer lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Jakob Sommer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Sommer
Numero di pubblicazione: 2904967, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Hofholz, in Wynigen, CHE-106.638.816, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Jakob, von Sumiswald, in Wynigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Zaugg, Beat, von Eggiwil, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Mathias, von Hasle bei Burgdorf, in Wynigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bracher, Andreas, von Wynigen, in Wynigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Numero di pubblicazione: 1733079, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
3S Systemtechnik AG, in Remigen, CHE-101.721.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1349623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hansruedi, von Lauperswil, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Jakob, von Lauperswil, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Peter, von Lauperswil, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Doris, von Lauperswil, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1349623, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
3S Systemtechnik AG, in Remigen, CHE-101.721.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 2, Publ. 5843566). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Jakob, von Lauperswil, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schinznach-Dorf].