Sergey Slepov
residente a Holziken, da Holziken Mandati attuali: Sarda GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sergey Slepov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sergey Slepov"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sergey Slepov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sergey Slepov"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sergey Slepov
Persone con il nome Sergey Slepov lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Sergey Slepov
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sergey Slepov
Numero di pubblicazione: HR02-1005668366, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sarda GmbH, in Holziken, CHE-257.847.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561943).
Firma neu:
Sarda GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slepova, Tatiana, von Holziken, in Holziken, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slepov, Sergey, von Holziken, in Holziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1799833, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sarda GmbH, in Holziken, CHE-257.847.710, Zweigstrasse 3, 5043 Holziken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2014.
Zweck:
Erbringung von Bodenbelags- und Schreinerarbeiten aller Art, Restaurationen, Reparaturen, Transport von und Handel mit Schiffen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens S/S Bodentechnik Sergey Slepov, in Holziken, gemäss Sacheinlage- / Sachübernahmevertrag vom 27.10.2014 und Übernahmebilanz per 30.04.2014 mit Aktiven von CHF 41'995.39 und Passiven von CHF 3'528.99, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 18'466.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Slepov, Sergey, von Holziken, in Holziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.