Peter Siegfried
residente a Hitzkirch, da Turbenthal Mandati attuali: Gotthard Informatik Siegfried, Siegfried Informatik Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Siegfried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Siegfried"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Siegfried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Siegfried"
|
|
Peter Siegfried
residente a Amsoldingen, da Grosshöchstetten Mandati attuali: Personalvorsorgestiftung edifondo, VSL (Schweiz) AG Persone correlate: Pierre-André Michelet, Stefanie Bigler, Tom Xavier Chenevas-Paule e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Siegfried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Siegfried"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Siegfried", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Siegfried"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Siegfried
Persone con il nome Peter Siegfried lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una casse pensioni
Altra attività edilizia
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una casse pensioni
Altra attività edilizia
Privato con il nome Peter Siegfried
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Siegfried
Numero di pubblicazione: HR02-1004998525, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick', in Kirchdorf (BE), CHE-108.064.116, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Kehrsatz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Daniel, von Iseltwald, in Kiesen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gerzensee];
Steffen-Herren, Marlis, von Lützelflüh, in Riggisberg, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühl, Marianna, von Trachselwald, in Oberbütschel (Rüeggisberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbinden, Adrian, von Guggisberg, in Toffen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004687742, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung edifondo, in Bern, CHE-109.501.651, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588424).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morand, Patricia, von Orsières, in Bussigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Amsoldingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5950166, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tourismusverein Hasliberg, in Hasliberg, CH-092.6.003.791-3, Verein (SHAB Nr. 108 vom 09.06.1992, S. 2632).
Statutenänderung:
30.03.2007, 20.09.2010.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Tourismusförderung am Hasliberg.
Sein Aufgabenbereich umfasst insbesondere die:
Koordination der tourismusrelevanten Tätigkeiten zwischen Behörden, Vereinen, Transportunternehmungen und Privaten;
Mitwirkung bei der Erstellung und Erhaltung der für den Tourismus notwendigen Infrastruktur;
Mithilfe bei der Erhaltung schützenswerter Objekte und landschaftlicher Schönheiten am Ort;
Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens;
Verwaltung und Erhaltung der Liegenschaft Twing, welche u.a. touristischen Körperschaften vermietet wird. Der Verein ist befugt, diese Aufgabenbereiche an andere Körperschaften zur Umsetzung zu übertragen. Der Tourismusverein Hasliberg kann auch Liegenschaften und Baurechte erwerben, geeignete Vorrichtungen anschaffen und erstellen sowie sich an Unternehmen, Gesellschaften und anderen Vereinen beteiligen, sowie dies für die Erreichung des Vereinszwecks förderlich ist.
Mittel neu:
Mieterträge der Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand, Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Greth, von Ersigen, in Hasliberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Hasliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Ernst, von Illnau-Effretikon, in Hasliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Weissenfluh, Eva, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neiger, Hanni, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlo, Ursula, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Thomas, von Grindelwald, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaaad, Urs, von Niederbipp, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Weissenfluh Neiger, Eveline, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli-Lüthi, Katrin, von Rüderswil und Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Bergen, Fritz, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.