Josef Senn
residente a Ballwil, da Ballwil Mandati attuali: Stadler AG, Elektro und Telekommunikation Persone correlate: Michael Stefan Zimmermann, Peter Ineichen, Julia Bachmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Senn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Senn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Senn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Senn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Senn
Persone con il nome Josef Senn lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Josef Senn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Senn
Numero di pubblicazione: HR02-1005532275, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
J. Senn AG, in Döttingen, CHE-107.097.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimobag GmbH (CHE-101.713.209), in Ehrendingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Marco, von Obersiggenthal, in Döttingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
René Brunner Treuhand AG (CHE-107.390.027), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005173580, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
J. Senn Transporte AG, in Döttingen, CHE-317.009.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963959).
Statutenänderung:
07.04.2021. 28.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Marco, von Obersiggenthal, in Döttingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1004827390, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IC IMMOconcept GmbH, in Eggenwil, CHE-203.424.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969197).
Firma neu:
IC IMMOconcept GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Leonz, von Geltwil, in Eggenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Senn, Janine, von Adelboden, in Eggenwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].