Maria Seelhofer
residente a Wil, da Kehrsatz Mandati attuali: Regiobus AG, Spitalanlagengesellschaft Spitalregion Fürstenland Toggenburg e di più Persone correlate: Max Eugster, Michèle Matt, Wolfgang Francesco Giella e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maria Seelhofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maria Seelhofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maria Seelhofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maria Seelhofer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maria Seelhofer
Persone con il nome Maria Seelhofer lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Esercizio di ospedali
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Esercizio di ospedali
Privato con il nome Maria Seelhofer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maria Seelhofer
Numero di pubblicazione: HR02-1004907315, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Regiobus AG, in Gossau (SG), CHE-105.808.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krapf, Johann C., von Wittenbach und Gaiserwald, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch, Tobias, von St. Margrethen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giella, Wolfgang Francesco, von Stäfa, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Bruno, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3282217, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spitalanlagengesellschaft Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in Wil SG, CHE-478.404.911, Fürstenlandstrasse 32, 9500 Wil, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2016.
Zweck:
Erstellen und Bewirtschaften der Immobilien der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg kann der öffentlich-rechtlichen Anstalt auch die Bewirtschaftung von Anlagen übertragen. Die öffentlich-rechtliche Anstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Gesetz über die Spitalverbunde vom 22.09.2002 und dem Kantonsratsbeschluss über die Übertragung der Spitalimmobilien vom 01.03.2016.
Eingetragene Personen:
Fiechter, René, von Dürrenroth, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbach, Sabin, von Aarau, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2395211, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in Wil SG, CHE-108.913.086, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1170575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Werner, von Appenzell, in Niederbüren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Astrid, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Anke, von Bülach, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.