Denise Schweizer
residente a Reinach, da Reinach (BL) Mandati attuali: GMG Architektur GmbH Persone correlate: Véronique de Marchi, Catherine Anita de Marchi, Alois Beda de Marchi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
|
|
Denise Schweizer
residente a Blauen, da Münchwilen (TG) Mandati attuali: Lia Lou rundum-catering GmbH Persone correlate: Amanda Schweizer, Michel Merignac, Nadia Schweizer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
|
|
Denise Schweizer
residente a Wynau, da Wynau Mandati attuali: Physiotherapie GesundBewegt Denise Schweizer Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Schweizer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Schweizer
Persone con il nome Denise Schweizer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Denise Schweizer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Schweizer
Numero di pubblicazione: HR01-1006108985, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Physiotherapie GesundBewegt Denise Schweizer, in Wynau, CHE-423.116.087, Höhestrasse 9, 4923 Wynau, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Physiotherapie.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Denise, von Wynau, in Wynau, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005155153, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
GMG Verwaltungs AG, in Therwil, CHE-439.019.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, S.0, Publ. 2695455).
Statutenänderung:
29.03.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Anzeigen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Nutzniesser.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Marchi, Dominique Fabienne, von Glarus Süd, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ettingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004857557, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GMG Projekt AG, bisher in Therwil, CHE-304.413.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934597).
Statutenänderung:
11.03.2020.
Firma neu:
ECO RECYCLING (Suisse) AG.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Leimgasse 15, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Herstellung und Wiederverwertung von Baumaterialien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Marchi, Alois, von Glarus Süd, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Véronique, von Glarus Süd, in Ettingen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Dominique Fabienne, von Glarus Süd, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi-von Kuensberg=Langenstadt, Catherine, von Basel, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Jürg, von Münchenstein, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Hans-Peter, von Reinach (BL), in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.