Robert Schönholzer
residente a Camischolas, da Oberrieden Mandati attuali: Saro Cat AG Persone correlate: Ralf Denkinger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Schönholzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Schönholzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Schönholzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Schönholzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Schönholzer
Persone con il nome Robert Schönholzer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Robert Schönholzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Schönholzer
Numero di pubblicazione: 5968962, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Saro Cat AG, in Tujetsch, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S. 9, Publ. 5815908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Forlin-Hug, Madeleine, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Denkinger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Jungingen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebstock, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5815908, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Saro Cat AG, in Tujetsch, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 13, Publ. 5482258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5482258, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Saro Cat AG, bisher in Hunzenschwil, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 1, Publ. 4337816).
Gründungsstatuten:
01.02.2008.
Statutenänderung:
29.01.2010.
Sitz neu:
Tujetsch.
Domizil neu:
Via Camischolas-sura 12, 7187 Camischolas.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sanitäreinrichtungen und Einrichtungsgegenständen sowie anderen Produkte für Tiere;
die Gesellschaft kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 01.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).