Georges Schnydrig
residente a Lalden, da Unterbäch Mandati attuali: Stiftung alter Dorfkern Lalden, Stiftung Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte e di più Persone correlate: Mike Roger Hutter, Ines Tolic, Gabriel Ritz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georges Schnydrig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georges Schnydrig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georges Schnydrig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georges Schnydrig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Georges Schnydrig
Persone con il nome Georges Schnydrig lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Privato con il nome Georges Schnydrig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Georges Schnydrig
Numero di pubblicazione: 7211734, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte, in Visp, CH-600.7.001.148-2, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6157308).
Urkundenänderung:
17.04.2013.
Name neu:
Stiftung Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte.
Zweck neu:
Bezweckt den Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Max, von Visp und Sumiswald, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Donat Dr., von Turtmann, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsponer, Stefan, von Visp, in Visp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Leander, von Visperterminen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Paul, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mischler, Stephan, von Wahlern, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nellen, Markus, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssen, Marc, von Naters, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6814314, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 17, Publ. 2648392).
Statutenänderung:
27.07.2012.
Domizil neu:
c/o Christoph Ruppen, Litternaring 12, 3930 Visp. Gemäss Erklärung vom 27.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauber, Bernhard, von Täsch und Zermatt, in Baltschieder, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2648392, Ufficio del registro di commercio Vallese
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, c/o René Dirren, Neue Bine 26, 3930 Visp, neue Genossenschaft.
Statutendatum:
8.04.1988, 28.10.2004.
Zweck:
Versorgung des Weilers Albenried auf Gebiet der Gemeinde Visp mit Trinkwasser.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch Anschlag am Anschlagsbrett und durch schriftliche Mitteilung an nicht ortsansässige Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Hannelore, von Lalden, in Lalden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.