Hugo Alexs Schneider
residente a Raron, da Wettingen e Obersiggenthal Mandati attuali: SBP I Spezialisten für Bau & Planung AG Persone correlate: Sebastian Imboden, Fabian Gustav Loretan, Thomas Rentsch-Jöhri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Alexs Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Alexs Schneider"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Alexs Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Alexs Schneider"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hugo Alexs Schneider
Persone con il nome Hugo Alexs Schneider lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hugo Alexs Schneider
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Alexs Schneider
Numero di pubblicazione: 6216040, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Schneider, Bregy und Partner AG, in Raron, CH-600.3.002.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 21, Publ. 4869538).
Statutenänderung:
16.06.2011.
Firma neu:
Schneider-Bregy und Partner AG.
Zweck neu:
Ausführung von Bauingenieurarbeiten, Generalplanungen und Totalunternehmerleistungen im Hoch- und Tiefbau sowie im Umweltbereich. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hugo, von Obersiggenthal, in Raron, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Loretan, Fabian, von Leukerbad, in Naters, Mitglied und stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bregy Roman oder Tannast Anton].
Numero di pubblicazione: 4869538, Ufficio del registro di commercio Vallese
Schneider, Bregy und Partner AG, in Raron, CH-600.3.002.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 14, Publ. 4630628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Daniel, von Niedergesteln und Hohtenn, in Raron, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hugo, von Obersiggenthal, in Raron, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 4869536, Ufficio del registro di commercio Vallese
Bregy und Partner AG, Generalunternehmung, in Raron, CH-600.3.012.948-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2007, S. 19, Publ. 3761960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hugo, von Obersiggenthal, in Raron, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Daniel, von Niedergesteln, in Raron, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].