Andreas Schmied
residente a Kehrsatz, da Schwarzenburg Mandati attuali: BEE Generalunternehmung AG Persone correlate: Mirco Andrea Bee, Selina Carolina Verona Koch, Mario Claudio Bee e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Schmied", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Schmied"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Schmied", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Schmied"
|
|
Andreas Schmied
residente a Dättwil, da Wichtrach Mandati attuali: Holzbau Schmied GmbH Persone correlate: Daniel Schmied, Richard Schmied Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Schmied", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Schmied"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Schmied", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Schmied"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Schmied
Persone con il nome Andreas Schmied lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Construzione del soprassuolo
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Andreas Schmied
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Schmied
Numero di pubblicazione: HR02-1004865288, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEE Generalunternehmung AG, in Rüderswil, CHE-112.006.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Katrin, von Flumenthal, in Auswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bee, Orlando, von Elgg, in Zollbrück (Rüderswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hofstetten (ZH), in Rüderswil (Zollbrück), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schmied, Andreas, von Schwarzenburg, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5534906, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Holzbau Schmied GmbH, in Othmarsingen, CH-400.4.020.214-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S. 2, Publ. 4917774).
Statutenänderung:
25.01.2010.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Maschinen, Betriebseinrichtungen und Werkzeuge, gemäss Vertrag vom 25.01.1999, zum Preise von CHF 134'250.--, wovon CHF 100'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 34'250.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Christian, von Wichtrach, in Othmarsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Andreas, von Wichtrach, in Dättwil AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Othmarsingen und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Schmied, Daniel, von Wichtrach, in Othmarsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Schmied, Richard, von Wichtrach, in Veltheim AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Erlinsbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].
Numero di pubblicazione: 5028692, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma W. Schneider & Co AG, in Langnau am Albis, CH-020.7.903.593-9, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 21, Publ. 4058432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Andreas, von Zürich und Niederwichtrach, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.