Patric Schmidlin
residente a Aarberg, da Roggenburg Mandati attuali: 4your-immo AG, R. Schmidlin AG Persone correlate: Olivia Schmidlin, Brigitte Schmidlin-Stebler, Brigitte Schmidlin-Stebler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patric Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patric Schmidlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patric Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patric Schmidlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patric Schmidlin
Persone con il nome Patric Schmidlin lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Privato con il nome Patric Schmidlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patric Schmidlin
Numero di pubblicazione: HR02-1005950876, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GLEIS6 GmbH, in Bern, CHE-204.945.455, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506079).
Firma neu:
GLEIS6 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Patric, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Moser, Martin, von Freimettigen, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Matthias, von Wald (BE), in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005512631, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Robert Schmidlin AG, in Münchenstein, CHE-110.355.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005127160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Robert, von Dittingen, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Regina, von Dittingen, in Münchenstein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmidlin, Patrick, von Dittingen, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004887408, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GLEIS6 GmbH, in Bern, CHE-204.945.455, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Samuel, von Glarus Süd, in Oberuzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rüdisühli, Florin, von Sennwald, in Täuffelen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shirley, Dean, von Lauterbrunnen, in Mettmenstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Patric, von Thun, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moser, Martin, von Freimettigen, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Matthias, von Wald (BE), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00].