Dr. Claudia Annabarbara Schlegel
residente a Spiez, da Basel Mandati attuali: Eduinnovator KLG, Oekumenischer Verein Generationenhaus Neubad Persone correlate: Uwe Fritz Weber, Eva Lüdin, Rahel Gass e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Claudia Annabarbara Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Claudia Annabarbara Schlegel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Claudia Annabarbara Schlegel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Claudia Annabarbara Schlegel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Annabarbara Schlegel
Persone con il nome Claudia Annabarbara Schlegel lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Claudia Annabarbara Schlegel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Annabarbara Schlegel
Numero di pubblicazione: HR01-1005994396, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eduinnovator KLG, in Bern, CHE-235.898.691, Spitalackerstrasse 64, 3013 Bern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.11.2024.
Zweck:
Anbieten von Beratungen und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation und innovativer Technologien, insbesondere in der Lehre.
Eingetragene Personen:
Schlegel, Claudia Annabarbara, von Basel, in Spiez, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Weber, Uwe Fritz, von Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004947629, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Generationenhaus Neubad, in Basel, CHE-108.120.654, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Claudia Annabarbara, von Basel, in Spiez, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Martin, von Neunkirch, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeberger, Prof. Dr. Manfred, von Kippel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Daniel, von Brittnau, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Dieter, von Reinach (BL), in Ettingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004729402, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Oekumenischer Verein Generationenhaus Neubad, in Basel, CHE-104.029.411, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470408).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt insbesondere die Führung einer Langzeitpflegeeinrichtung und einer Kindertagesstätte sowie das Anbieten von betreuten Wohnungen und Mittagstische für Schulkinder und Erwachsene. Der Verein pflegt die Zusammenarbeit mit den Angehörigen der evangelischreformierten Kirchgemeinde Basel-West, der römisch-katholischen Pfarrei Allerheiligen und der evangelisch- methodistischen Kirche Bezirk EMK Basel Ost - in der Folge Kirchen genannt - und weiteren Personen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Rico, von Sool, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Isabelle, von Bern, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Töngi-Lehmann, Hanna, von Engelberg, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Dr. Daniel, von Brittnau, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seeberger, Prof. Dr. Manfred Daniel, von Kippel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Seeberger, Prof. Dr. Manfred, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumann, Dieter, von Reinach (BL), in Ettingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Martin, von Neunkirch, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dr. Jürg, von St. Gallen und Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Müller, Jürg];
Rönelt Baumann, Ingrid, von Illnau-Effretikon, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Dr. Claudia Annabarbara, von Basel, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schlegel, Claudia Annabarbara, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].