Kurt Schlatter
residente a Hemmental, da Schaffhausen Mandati attuali: Klaiber Bau AG, FROHSINN HEMMENTAL AG e di più Persone correlate: Bruno Weber, Karl Stephan Klaiber, Peter Marti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
|
|
Kurt Schlatter
residente a Rümlang, da Rümlang Mandati attuali: AKU Immobilien GmbH in Liquidation Persone correlate: Ursula Schlatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
|
|
Kurt Schlatter
residente a Birmensdorf, da Oberglatt Mandati attuali: ISCOTEC GmbH Persone correlate: Laura Schlatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Schlatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kurt Schlatter
Persone con il nome Kurt Schlatter lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Privato con il nome Kurt Schlatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Schlatter
Numero di pubblicazione: HR02-1005914897, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AKU Immobilien GmbH, in Rümlang, CHE-307.896.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, S.0, Publ. 2935213).
Firma neu:
AKU Immobilien GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Kurt, von Rümlang, in Rümlang, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004691066, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Sozialfonds Zürich-Nord, in Zürich, CHE-110.402.607, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, S.0, Publ. 3226707).
Domizil neu:
Höhenring 63, 8052 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Kurt, von Beringen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rageth, Sonja, von Thusis, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4324787, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EDV-Beratung K. Schlatter AG in Liquidation, in Risch, CHE-102.498.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4193213). Die Gesellschaft wird gemäss Entscheid des Kantonsgerichts Zug vom wieder in das Handelsregister eingetragen. [Die in Bezug auf den Liquidator und das Liquidationsdomizil bisher eingetragenen Tatsachen gelten weiterhin.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Kurt, von Hallau, in Ellikon an der Thur, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift].