Hans-Jürg Schiltknecht
residente a Dorf, da Gaiserwald e St. Gallen Mandati attuali: mühlebach partner ag, Schiltknecht Akustik + Bauphysik GmbH Persone correlate: Raffael Husa, Stefan Schwyn, Armin Eugster e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Jürg Schiltknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Jürg Schiltknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Jürg Schiltknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Jürg Schiltknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans-Jürg Schiltknecht
Persone con il nome Hans-Jürg Schiltknecht lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hans-Jürg Schiltknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Jürg Schiltknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1005385123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mühlebach partner ag, in Winterthur, CHE-114.381.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Andreas, von Tegerfelden, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Andreas, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Roland, von Laufen-Uhwiesen, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Husa, Raffael, von St. Gallen, in Rümlang, mit Einzelprokura;
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1578301, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mühlebach partner ag, in Wiesendangen, CHE-114.381.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 29, Publ. 5935268).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0)].
Numero di pubblicazione: 5935268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mühlebach partner ag Büro für Akustik+Bauphysik, in Wiesendangen, CH-020.3.032.625-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 30, Publ. 5006312).
Statutenänderung:
24.11.2010, 02.12.2010.
Firma neu:
mühlebach partner ag. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Andreas, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].