Josef Schildknecht
residente a Amden, da Waldkirch Mandati attuali: Stiftung Albert Böni-Opawsky Persone correlate: Florian Frei, Markus Thoma, Christian Franz Steiner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Schildknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Schildknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Schildknecht
Persone con il nome Josef Schildknecht lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Josef Schildknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Schildknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1004983487, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, S.0, Publ. 3637295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Buchs SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Josef, von Buchs (SG), in Buchs SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagmann-Tinner, Katharina, von Sennwald, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jusenovic, Ljuljja, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG (CHE-108.016.100), in Buchs SG, Revisionsstelle [bisher: JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG, in Buchs SG (CH-320.3.020.965-8)]. [Anpassung der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Numero di pubblicazione: 2891551, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Albert Böni-Opawsky, in Amden, CHE-113.568.799, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7126276).
Domizil neu:
c/o Adrian Gmür, Römlistrasse 26, 8873 Amden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Thomas, von Muolen und Amden, in Amden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Emil, von Teufen AR, in Amden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Brigitte, von Glarus Süd, in Weesen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Adrian, von Amden, in Amden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Amden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Christian, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1208269, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mondholz GmbH, in Häggenschwil, CH-320.4.049.637-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663550).
Statutenänderung:
30.10.2013.
Firma neu:
Studerus Holzbau GmbH.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Arneggerstrasse 22a, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Ausführung von Zimmerei- und Schreinereiarbeiten sowie Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der einfachen Gesellschaft bestehend aus der Florinett Transporte und Forstunternehmungs AG, in Bergün/Bravuogn, Otto Brühwiler, in Lenggenwil, Georg Fischer, in Häggenschwil und der Schildknecht & Hättenschwiler AG, in Waldkirch, 294.2 m3 Fichten-Mondholz, 12.8 m3 Buchen-Mondholz sowie 4.54 m3 Eichen-Mondholz zum Höchstpreise von CHF 106'000.-- zu übernehmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bättig, Isi, von Hergiswil bei Willisau, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fischer, Georg, von Wittenbach, in Häggenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Waldkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühwiler, Andreas, von Fischingen, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schildknecht & Hättenschwiler AG, in Waldkirch, Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studerus, Kurt, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Studerus, Claudia, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.