Fred Schiavo
residente a Kreuzlingen, da Baar Mandati attuali: Rek-Vertrieb AG in Liq, Cosmoselektronik AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fred Schiavo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fred Schiavo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fred Schiavo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fred Schiavo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fred Schiavo
Persone con il nome Fred Schiavo lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
Esercizio delle altre istituzione finanziario
BranchCode_n/a
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Fred Schiavo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fred Schiavo
Numero di pubblicazione: HR02-1004525091, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RID AG, in Oberbüren, CHE-101.995.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, Publ. 5516864).
Firma neu:
RID AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Fred Schiavo, Hauptstrasse 24, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavo, Fred, von Baar, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5516864, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RID Aktiengesellschaft, bisher in Zug, CH-440.3.005.765-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 17.03.2000, S. 1817).
Gründungsstatuten:
21.01.2000.
Statutenänderung:
12.02.2010.
Firma neu:
RID AG.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Haslen 13, 9245 Oberbüren.
Zweck neu:
Handel mit Gütern aller Art, insbesondere Entwicklung, Produktion und internationaler Vertrieb von Fahrrädern, Elektrofahrrädern und ähnlichen Fortbewegungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix Müller Diplomierter Volkswirtschafter, in Montreux, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavo, Fred, von Baar, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Engelburg (Gaiserwald)].
Numero di pubblicazione: 5436010, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Flying CRANES Holding AG, in Sarnen, CH-140.3.003.001-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 13, Publ. 5383422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiavo, Fred, von Baar, in Engelburg (Gaiserwald), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Abächerli, Karl, von Lungern, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].