Karin Schaffner
residente a Unterentfelden, da Gränichen Mandati attuali: K. Schaffner AG Persone correlate: Monika Lenzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Schaffner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Schaffner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karin Schaffner
Persone con il nome Karin Schaffner lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Karin Schaffner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karin Schaffner
Numero di pubblicazione: 5297962, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CARAMELO SA, in Freienbach, CH-130.3.014.569-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 17, Publ. 5042452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornaro, Peter, von Rapperswil-Jona, in Uitikon Waldegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Hans Jörg, von Tschiertschen-Praden, in Unterengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Karin, von Hausen AG, in Unterengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4600808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
K. Schaffner AG, in Unterentfelden, CH-400.3.030.760-6, Jurastrasse 19, 5035 Unterentfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2008.
Zweck:
Planung und Ausführung von Sanitär-, Heizungs- und Spenglerarbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schaffner Sanitär, Heizungen, Spenglerei, in Unterentfelden (CH-400.1.023.140-9), gemäss Vertrag vom 24.06.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 335'045.55 und Passiven von CHF 50'486.60, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 184'558.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 24.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schaffner, Karin, von Gränichen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenzi, Monika, von Unterentfelden und Gipf-Oberfrick, in Wittnau, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3516198, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KARIN'S BAR INO GmbH, bisher in Stallikon, CH-020.4.025.560-1, Dienstleistungen im Gastgewerbe, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 19, Publ. 2019604).
Statutenänderung:
2.08.2006.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hohlstrasse 561, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Karin, von Hausen AG, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Stallikon];
Gantenbein, Oskar, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Stallikon].