Oliver W. Schachenmeier
residente a Landquart, da Landquart Mandati attuali: Schachenmeier Communications GmbH, Chart Soft GmbH Persone correlate: Gian Reto Zinsli, Gian Reto Zinsli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver W. Schachenmeier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver W. Schachenmeier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver W. Schachenmeier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver W. Schachenmeier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver W. Schachenmeier
Persone con il nome Oliver W. Schachenmeier lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Oliver W. Schachenmeier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver W. Schachenmeier
Numero di pubblicazione: HR02-1004939755, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Schachenmeier Communications GmbH, in Landquart, CHE-102.158.492, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, S.0, Publ. 1790357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schachenmeier, Wolfgang D., deutscher Staatsangehöriger, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schachenmeier, Oliver W., von Landquart, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1809705, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Chart Soft GmbH, in Landquart, CHE-134.141.337, Ringstrasse 23, 7302 Landquart, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2014.
Zweck:
Entwicklung von Software, insbesondere zur Analyse von Börsenkursen und Börsenhandelsaktivitäten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder Electronic-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schachenmeier Communications GmbH (CHE-102.158.492), in Landquart, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schachenmeier, Oliver W., von Landquart, in Landquart, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schachenmeier, Wolfgang-Dietrich, von Landquart, in Landquart, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zinsli, Dr. Urs, von Safiental, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1790357, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Schachenmeier Communications GmbH, in Landquart, CHE-102.158.492, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 9, Publ. 5793080).
Statutenänderung:
20.10.2014.
Zweck neu:
Grenzüberschreitende Beratung und Dienstleistungen für Unternehmungen, vor allem für mittelständische Betriebe in Maschinen- und Apparatebau, Elektrotechnik und Elektronik sowie in Bereichen der Finanzwirtschaft;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 08.10.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.10.1993 von Herrn Wolfgang D. Schachenmeier, Frankfurt am Main (D) per 30.09.1993 zwei Personenwagen Daimler-Benz Mercedes und verschiedene Computeranlagen (Geräte, Bestandteile, Zugehör, Software-Programme) für CHF 48'000.--, welche dem Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder Electronic-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schachenmeier, Oliver W., deutscher Staatsangehöriger, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Landquart (Igis) und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Schachenmeier, Wolfgang D., deutscher Staatsangehöriger, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Landquart (Igis) und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Zinsli, Dr. Urs, von Safiental, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:von Safien und Urmein].