Jürgen Uwe Schach
residente a Reinach, da Germania Mandati attuali: DTW Services GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Uwe Schach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Uwe Schach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Uwe Schach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Uwe Schach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürgen Uwe Schach
Persone con il nome Jürgen Uwe Schach lavorano in questi rami economici
Commercio di automobili
Commercio di automobili
Privato con il nome Jürgen Uwe Schach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürgen Uwe Schach
Numero di pubblicazione: HR02-1005790196, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DTW Services GmbH, bisher in Zürich, CHE-113.751.027, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334612).
Statutenänderung:
19.06.2023.
Sitz neu:
Reinach (AG).
Domizil neu:
Meyermattweg 7, 5734 Reinach AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Fahrzeugen, Herstellung und Vertrieb im Bereich Fahrzeuge, Kälte/Klima und Wärmepumpen, die Ausführung von Bau- und Industriemontagen und Servicearbeiten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Betreuung von Menschen (Haushalthilfe) und deren Haustieren. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen im kaufmännischen Sektor erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schach, Jürgen Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schach, Jürgen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005334612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DTW Services GmbH, in Bubikon, CHE-113.751.027, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680637).
Statutenänderung:
20.10.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Fahrzeugen, die Ausführung von Bau- und Industriemontagen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Betreuung von Menschen (Haushalthilfe) und deren Haustieren. Des Weiteren kann sie Dienstleistungen im kaufmännischen Sektor erbringen. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die im Zusammenhang mit dem Zweck des Unternehmens stehen. Ebenso kann sie sich an anderen Unternehmen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen als auch Grundeigentum, Konzessionen, Patente, Lizenzen und sonstige immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Sandra, von Erlenbach (ZH), in Bubikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schach, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6359412, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fichtelgebirgs AG in Liquidation, in Zug, CH-320.3.063.249-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S. 0, Publ. 6223048).
Firma neu:
Fichtelgebirgs AG.
Domizil neu:
c/o Anwaltskanzlei Iten, Neugasse 4, 6301 Zug. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Domizil wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153 Abs. 5 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schach, Jürgen Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnert, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.