Karin Salamin
residente a Grimentz, da Anniviers Mandati attuali: GrimAlp Sàrl Persone correlate: Francis Salamin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Salamin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Salamin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Salamin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Salamin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karin Salamin
Persone con il nome Karin Salamin lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Karin Salamin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karin Salamin
Numero di pubblicazione: 2251143, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Grimentz-Location SA, à Anniviers, CHE-114.973.352, société anonyme (No. FOSC 141 du 22.07.2011, Publ. 6268336).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature individuelle;
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Walter, Jeannine, de Anniviers, à Anniviers, présidente, avec signature collective à deux;
Florey-Solioz, Rose Marie Noëlle, de Anniviers, à Anniviers, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Savioz, Alain, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2028373, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
GrimAlp Sàrl, à Anniviers, CHE-286.766.723, Route de Moiry, 3961 Grimentz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.01.2015, 26.02.2015.
But:
Offrir des services immobiliers, acheter et vendre des objets immobiliers et participer à toutes opérations immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: la société envisage de reprendre certains actifs de CHF 310'000.00 et certains passifs envers les tiers de CHF 290'000.00 de la société anonyme 'Grimentz-Location SA' à Anniviers (CHE-114.973.352), pour un prix maximum de CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par écrit ou par courriel et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 27.01.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 6268336, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Grimentz-Location SA, à Anniviers, CH-626.3.012.068-0, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2009, p. 26, Publ. 5159844).
Inscription ou modification de personne(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature individuelle [précédemment: de Grimentz];
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: de Grimentz].