Corsin Roffler
residente a Landquart, da Furna Mandati attuali: Roprod GmbH, Roffler Ingenieure GmbH, Ingenieurbüro für Glas-, Fassaden- & Metallbau Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corsin Roffler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corsin Roffler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corsin Roffler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corsin Roffler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Corsin Roffler
Persone con il nome Corsin Roffler lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Corsin Roffler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Corsin Roffler
Numero di pubblicazione: HR01-1005950105, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Roprod GmbH, in Malans, CHE-459.165.433, Karlihofstrasse 12, 7208 Malans GR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Engineering sowie Handel und Beschaffung von Waren aller Art, insbesondere Metallprodukte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Gemäss Erklärung vom 26.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roffler, Corsin, von Furna, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005514197, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Neronas AG, in Malans, CHE-140.425.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035159).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Pfaffengasse 4, 7206 Igis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roffler, Corsin, von Furna, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelmendi, Bashkim, von Surses, in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Raphael, von Surses, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4035159, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Neronas AG, in Malans, CHE-140.425.754, Karlihofstrasse 12, 7208 Malans GR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie die Beratung im Bereich der Geschäftsentwicklung, dem Innovations- und dem Projektmanagement;
kann Dienstleistungen im Bereich Personalverleih erbringen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roffler, Corsin, von Furna, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelmendi, Bashkim, von Surses, in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mark, Raphael, von Surses, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.