Alexandre Rey
residente a La Place (Ayent), da Crans-Montana Mandati attuali: BARRAS Joël SA Persone correlate: Alain Barras, Joël Barras Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Rey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Rey"
|
|
Alexandre Rey
residente a Estavayer-le-Lac, da Ménières Mandati attuali: Entreprise Mauroux SA, JPF Travaux Spéciaux SA e di più Persone correlate: Jacques Pasquier, Eric Cottet, David Erard e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Rey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexandre Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexandre Rey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexandre Rey
Persone con il nome Alexandre Rey lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Construzione del soprassuolo
Altri servizi connessi al trasporto
Officina del fabbro, fucina e bottega
Construzione del soprassuolo
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Alexandre Rey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexandre Rey
Numero di pubblicazione: HR02-1005390466, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Fils d'Eloi Rey, à Crans-Montana, CHE-115.149.976, société en nom collectif (No. FOSC 18 du 27.01.2021, Publ. 1005085251).
Nouvelle raison de commerce:
Les Fils d'Eloi Rey en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 21.12.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Rey, Alexandre, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle];
Rey, Hilaire, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associé, liquidateur, sans droit de signature [précédemment: associé, sans droit de signature];
Rey, Jérémie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associé, liquidateur, sans droit de signature [précédemment: associé, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR01-1005076817, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
cheseauxrey associés SA, à Sion, CHE-388.516.244, Rue de la Blancherie 61, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.12.2020.
But:
L'exploitation d'un bureau d'architecte et toutes les activités annexes en lien avec cette activité (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Rey, Alexandre Lucien, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Cheseaux, Olivier, de Saillon, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Coelho do Amaral, Emanuel, ressortissant portugais, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vitre, Sébastien Pierre, ressortissant français, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Zimmermann, Dario Raphaël, de Ennetbürgen, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3403189, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Jules Rey SA Entreprise de génie civil, à Sierre, CHE-105.757.654, société anonyme (No. FOSC 77 du 21.04.2006, p. 15, Publ. 3342792).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Barras, Guy-Noël, de Chermignon, à Crans (Chermignon), secrétaire, avec signature collective à deux;
Tapparel, Rita, de Montana, à Montana, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rey, Alexandre François, de Crans-Montana, à Epalinges, administrateur, avec signature individuelle.