Ursula Reichlin-Jüstrich
residente a Möhlin, da Ingenbohl Mandati attuali: Royal Navigator AG, Royal Heidelberg AG e di più Persone correlate: Dirk Jan Willem van Schie, Gijsbert Schot, Patrick Reichlin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Reichlin-Jüstrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Reichlin-Jüstrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Reichlin-Jüstrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Reichlin-Jüstrich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Reichlin-Jüstrich
Persone con il nome Ursula Reichlin-Jüstrich lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci
Trasporto di persone e merci
Privato con il nome Ursula Reichlin-Jüstrich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Reichlin-Jüstrich
Numero di pubblicazione: 3155099, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Reederei Reichlin AG in Liquidation, in Möhlin, CHE-114.820.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichlin, Rolf, von Ingenbohl, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin-Jüstrich, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1825027, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Reederei Reichlin AG, in Möhlin, CHE-114.820.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 1, Publ. 4981588).
Firma neu:
Reederei Reichlin AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Rolf, von Ingenbohl, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Reichlin-Jüstrich, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4981588, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Reederei Reichlin AG, in Möhlin, CH-400.3.031.559-9, Zeiningerstrasse 13, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2009.
Zweck:
Betrieb einer Reederei, Übernahme und Durchführung von Schifftransporten aller Art, inklusive Gefahrengut, Erbringung von Logistikdienstleistungen sowie Vermittlung von nautischem Personal;
kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Reederei Reichlin, in Möhlin (CH-270.1.003.036-8), gemäss Vertrag vom 27.03.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 543'250.05 und Passiven von CHF 368'748.66, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 74'501.39 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reichlin, Rolf, von Ingenbohl, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reichlin-Jüstrich, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.