Andrea Ravasi
residente a Massagno, da Italia Mandati attuali: STAHRE Andrea Ravasi Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Ravasi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Ravasi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Ravasi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Ravasi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Ravasi
Persone con il nome Andrea Ravasi lavorano in questi rami economici
Architettura d'interni e arredamento
Architettura d'interni e arredamento
Privato con il nome Andrea Ravasi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Ravasi
Numero di pubblicazione: HR02-1005592698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CoSoft GmbH, bisher in Baar, CHE-282.906.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044367).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ravasi, Andrea, von Schwarzenburg, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfanidis, Savvas, griechischer Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4044367, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CoSoft GmbH, bisher in Thalwil, CHE-282.906.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936419).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Baarermattstrasse 8F, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ravasi, Andrea, von Schwarzenburg, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Bern, in Thalwil].