Sirus Ramezani
residente a Meilen, da Reigoldswil Mandati attuali: Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch in Liquidation, McKinsey & Company, Inc., Switzerland Wilmington, succursale de Genève e di più Persone correlate: Sylvain Thomas Johansson, Robin Benjamin Matthias, Andreas Thut e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sirus Ramezani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sirus Ramezani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sirus Ramezani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sirus Ramezani"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sirus Ramezani
Persone con il nome Sirus Ramezani lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Sirus Ramezani
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sirus Ramezani
Numero di pubblicazione: HR02-1005724703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch, in Zürich, CHE-110.220.667, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597902).
Name neu:
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.01.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thut, Dr. Andreas, von Zürich und Oberentfelden, in Widen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Marius Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Johansson, Sylvain Thomas, von Winterthur, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matthias, Robin Benjamin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005354050, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Fabian, von Walterswil (BE), in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004450005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazumder, Sita Monica, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.