Antonin Gilles Pujos
residente a Paris, da Francia Mandati attuali: Fondation Zermatt Summit, FONDATION RESONNANCE Persone correlate: Christopher Hugh Wasserman, Nicolas Louis Edmond Buttet, Eric Brian Rosenbaum e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonin Gilles Pujos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonin Gilles Pujos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonin Gilles Pujos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonin Gilles Pujos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Antonin Gilles Pujos
Persone con il nome Antonin Gilles Pujos lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Antonin Gilles Pujos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Antonin Gilles Pujos
Numero di pubblicazione: 3806877, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Fondation Zermatt Summit, in Zermatt, CHE-115.335.622, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2819767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Nicolas Paul Alfred Marie, von Freiburg, in Fribourg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pujos, Antonin Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosenbaum, Eric Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1836019, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Fondation Zermatt Summit, in Zermatt, CHE-115.335.622, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646578).
Urkundenänderung:
28.11.2011, 03.09.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buttet, Nicolas Louis Edmond, von Collombey-Muraz, in Saint-Maurice, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Buttet, Nicolas, in St-Maurice (Saint-Maurice)];
Pujos, Antonin Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pujos, Antonin];
Michel, Nicolas Paul Alfred Marie, von Freiburg, in Freiburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Michel, Nicolas];
Fournier, Jean-René Marcel Lucien, von Veysonnaz, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fournier, Jean-René, von Veysonnaz et Nendaz];
Wasserman, Christopher Hugh, von Lausanne, in Ecublens VD, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Wasserman, Christopher].
Numero di pubblicazione: 5534844, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Fondation Zermatt Summit, in Zermatt, CH-600.7.014.014-8, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 22, Publ. 5440448).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung, Kirchplatz 3, 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buttet, Nicolas, von Collombey-Muraz, in St-Maurice (Saint-Maurice), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates];
Seine kaiserliche und königliche Hoheit der Erzherzog Rudolf von Österreich, österreichischer und belgischer Staatsangehöriger, in Torny-le-Grand (Torny), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates];
Michel, Nicolas, von Freiburg, in Freiburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pujos, Antonin, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.