Frank Uwe Pillich
residente a Walzenhausen, da Germania Mandati attuali: ProVenture Capital AG, EchoChain AG in Liquidation Persone correlate: Michael Tismer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Uwe Pillich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Uwe Pillich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Uwe Pillich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Uwe Pillich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Uwe Pillich
Persone con il nome Frank Uwe Pillich lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Frank Uwe Pillich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Uwe Pillich
Numero di pubblicazione: HR02-1005407043, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
EchoChain AG, bisher in Berneck, CHE-105.366.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344629).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck];
Tismer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005407047, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
ProVenture Capital AG, bisher in Berneck, CHE-201.631.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3989247).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck].
Numero di pubblicazione: HR02-1004703372, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ProSalutis Capital AG, bisher in Berneck, CHE-111.712.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720445).
Statutenänderung:
08.07.2019.
Firma neu:
GB Capital Trust AG.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation, Verwaltung, Unternehmensführung und -beratung, Gründung, Erwerb, Beteiligung, Finanzierung, Verwertung und Verwaltung von Gesellschaften aller Art im In- und Ausland sowie Vermögensstrukturen für Dritte. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lupino, Giovanni, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.