Urs Pfenninger
residente a Adelboden, da Bäretswil Mandati attuali: RMH Regina Mürren Holding AG, Hotel Regina Mürren A.G. e di più Persone correlate: Valérie Jomini Zimmermann, Andreas Raphael Nägeli, Simon Winistörfer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Pfenninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Pfenninger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Pfenninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Pfenninger"
|
|
Urs Pfenninger
residente a Ittigen, da Bäretswil Mandati attuali: protop consulting ag Persone correlate: Elfriede Pfenninger-Wyrsch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Pfenninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Pfenninger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Pfenninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Pfenninger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Pfenninger
Persone con il nome Urs Pfenninger lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Associazioni e federazioni
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una società partecipate
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Associazioni e federazioni
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Urs Pfenninger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Pfenninger
Numero di pubblicazione: HR02-1005602176, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Regina Mürren A.G., in Lauterbrunnen, CHE-101.793.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horn, Rosmarie, von Sigriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005602190, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RMH Regina Mürren Holding AG, in Lauterbrunnen, CHE-215.801.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horn, Rosmarie, von Sigriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005528976, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Destinationen Kanton Bern, in Frutigen, CHE-109.656.213, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273662).
Statutenänderung:
01.03.2022.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
c/o Jungfrau Region Tourismus AG, Kammistrasse 13, 3800 Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ungerer, Marc, von Wädenswil, in Beatenberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].