Claudia Peyer
residente a Nürensdorf, da Vordemwald Mandati attuali: BalancePoint Claudia Peyer Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Peyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Peyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Peyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Peyer"
|
|
Claudia Peyer
residente a Winterthur, da Kirchberg (SG) Mandati attuali: Osteopathie Peyer Persone correlate: Gerhard Peyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Peyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Peyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Peyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Peyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Peyer
Persone con il nome Claudia Peyer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Claudia Peyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Peyer
Numero di pubblicazione: HR02-1005524694, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIWATEC AG, in Lindau, CHE-109.501.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3290065).
Statutenänderung:
12.07.2022.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Im Ifang 6, 8307 Effretikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Claudia, von Vordemwald, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Cyril, von Vordemwald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuga, Perrine, von Vordemwald, in Nürensdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hebeisen, Melanie, von Glarus Süd, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Roman, von Eggiwil, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Urs, von Vordemwald, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3290065, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liwatec AG, in Illnau-Effretikon, CHE-109.501.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481802).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Firma neu:
LIWATEC AG.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Ringstrasse 24, 8317 Tagelswangen.
Zweck neu:
Handel und Montage mit technischen Artikeln im Garten-, Park- und Sportbereich, insbesondere mit Bewässerungs- und Beleuchtungskomponenten sowie Regenwassernutzungsanlagen. Es werden auch Sanitär- und Heizungstechnik-Installationen getätigt. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art des Gartenbaus, insbesondere mit technischen Komponenten, Systemen sowie Materialien von Bewässerungsanlagen, Gartenbauartikeln aller Art, Pflanzen, Dekorationsartikeln und Materialien, die vor allem dem Garten- und Landschaftsbau dienen, betreiben. Sie kann Produkte, Anlagen und Projekte mieten, vermieten sowie weitere Dienstleistungen im Bereich der Garten- und Landschaftsarchitektur anbieten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern;
kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Claudia, von Vordemwald, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Giuga, Perrine, von Vordemwald, in Nürensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Cyril, von Vordemwald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6590442, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Minerva Schulen Nordwestschweiz AG, in Aarau, CH-400.3.001.616-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 3, Publ. 5963142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Claudia, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.